Entreprise : SOCIETE CIVILE JERECLA - SIREN 397 713 991
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE JERECLA
SIREN (siège)
397 713 991
Date d'immatriculation au RNE
21/07/1994
Début d’activité
11/07/1994
Date de fin de la personne morale
20/07/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
prise de participation mobilier et immobilier et toutes opérations financières s'y rattachant prise de participation mobilier et immobilier et toutes opérations financières s'y rattachant
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
17 RUE DES CHENIZELLES 02000 LAON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR HUART REGIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HUART REGIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Laon
Nom, Prénom(s)
LOCQUET CLAUDINE , ISABELLE , GERMAINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Laon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/07/1994
Siret
39771399100016
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
prise de participation mobilier et immobilier et toutes opérations financières s'y rattachant prise de participation mobilier et immobilier et toutes opérations financières s'y rattachant
Autres Activités
prise de participation mobilier et immobilier et toutes opérations financières s'y rattachant prise de participation mobilier et immobilier et toutes opérations financières s'y rattachant
Adresse
17 RUE DES CHENIZELLES
02000 , LAON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR HUART REGIS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en ap plication du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : anc ien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 52 4.49 EUR
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/07/1994
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A425 le 21/07/1994 --- Publicité a u Journal : L'UNION --- Parution au Journal le 14/ 07/1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).