Entreprise : DIGITAL IMAGEUR SEPARATIONS COULEURS - SIREN 397 711 441
Identité
Dénomination
DIGITAL IMAGEUR SEPARATIONS COULEURS
Sigle
DISC
SIREN (siège)
397 711 441
Date d'immatriculation au RNE
04/07/1997
Date de fin de la personne morale
03/07/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
14 RUE FELIX FAURE 75015 PARIS 15 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELVEZET PHILIPPE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Rambouillet
Nom, Prénom(s)
BORDIER YVES , VINCENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Thiais
Nom, Prénom(s)
HAREL PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Versailles
Dénomination
GEFCOM SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1994
Siret
39771144100022
Enseigne
DISC
Code APE
1813Z - Activités de pré-presse
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LA PHOTOGRAVURE PAR TOUS PROCEDES, IMPRESSION ET TOUS TRAVAUX DELABORATOIRE PHOTOGRAPHIQUE ET TOUTES ACTIVITES ANNEXES
Adresse
14 RUE FELIX FAURE
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/06/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1994
Siret
39771144100014
Code APE
222G
Adresse
253 AV DU GENERAL LECLERC
94700 , MAISONS-ALFORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
29/12/2009
Description
ACTIONNAIRE UNIQUE : DIGITAL IMAGEUR 421 021 825 RCS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
29/12/2009
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 30-11-2009
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
57297
Date d'ajout
04/07/1997
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).