Entreprise : EMADICO FINANCES S.A - SIREN 397 700 287
Identité
(Entreprise radiée le 11/06/2020)
Dénomination
EMADICO FINANCES S.A
SIREN (siège)
397 700 287
Date d'immatriculation au RNE
13/07/1994
Date de fin de la personne morale
12/07/2093
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
357200 EUR
Adresse du siège
36 BD LEFEVRE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELORAINE ANNE , LISE , LUCIE , ANGELINA
Nom d'usage
EVRARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Aulnay-sous-Bois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/06/1994
Siret
39770028700014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
27 AV SADI CARNOT
60800 , CREPY-EN-VALOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE FERME ST LAZARE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/03/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/06/1994
Siret
39770028700022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding
Adresse
36 BD 36 Boulevard LEFEVRE
93600 , Aulnay-sous-Bois - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23083
Date d'ajout
11/06/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 09/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/06/2020
Description
Dissolution à compter du 29/11/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/11/2019, liquidateur : EVRARD né(e) DELORAINE Anne Lise Lucie Angélina, siège de la liquidation : 36 Boulevard LEFEVRE 93600 Aulnay-sous-Bois, parution de la publicité légale : L'Itinérant en date du 11/06/2020
Numéro d'observation
73879
Date d'ajout
31/07/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de BOBIGNY
Numéro d'observation
55050
Date d'ajout
30/07/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Date d'effet 10-07-2018
Numéro d'observation
55049
Date d'ajout
30/07/2018
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
11/01/2008
Description
: Changement de la forme juridique ancienne : SACO à compter du 19.12.07
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).