Entreprise : CABINET JULIEN - SIREN 397 692 815
Identité
Dénomination
CABINET JULIEN
SIREN (siège)
397 692 815
Date d'immatriculation au RNE
15/07/1994
Début d’activité
05/07/1994
Date de fin de la personne morale
14/07/2093
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Consultant expert, courtier en assurances. Formation professionnelle.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
45000 EUR
Adresse du siège
14 RUE ALFRED SAUVY 31270 CUGNAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNIN LAURENCE , JEANNE , GERMAINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Miremont
Nom, Prénom(s)
JULIEN JEAN , PIERRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Miremont
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/07/1994
Siret
39769281500020
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Consultant expert, courtier en assurances. Formation professionnelle.
Autres Activités
Consultant expert, courtier en assurances. Formation professionnelle.
Adresse
14 RUE ALFRED SAUVY
31270 , CUGNAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/01/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/07/1994
Siret
39769281500012
Code APE
741G
Adresse
3 RUE PAUL LAMBERT
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F08/012623
Date d'ajout
03/06/2008
Description
Inscription au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro d'immatriculation : 07 008 050 en qualité de COURTIER à effet du 14/03/2007, délivrée par l'ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance) -
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12330
Date d'ajout
05/07/2005
Description
Nomination de co-gérant(s) MME BONNIN LAURENCE ; PRECISION DOMICILE DE MR JULIEN JEAN PIERRE (CO-GERANT) TROY (31190) MIREMONT - PV AGE DU 01.07.05 Date d'effet: 01/07/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 150 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 22 867.35 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).