Entreprise : SARL ARVE - SIREN 397 638 453
Identité
(Entreprise radiée le 09/12/2022)
Dénomination
SARL ARVE
SIREN (siège)
397 638 453
Date d'immatriculation au RNE
01/12/1997
Fermeture de l'établissement - 39763845300027
- Date d'effet de la fermeture : 09/12/2022
Fermeture de l'établissement - 39763845300019
- Date d'effet de la fermeture : 21/10/1997
Date de fin de la personne morale
30/11/2044
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LA CLOTILDE 74440 MORILLON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES MIAUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DALLOUX NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Morillon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/10/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1994
Siret
39763845300019
Code APE
701F
Adresse
41 RTE DE FRANGY
74960 , ANNECY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES EOLES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1994
Siret
39763845300027
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
MARCHAND DE BIENS - ACHAT - VENTE - RENOVATION - LOCATION - EXPLOITATION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
Adresse
LES MIAUX - LA CLOTILDE
74440 , Morillon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES MIAUX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/003586
Date d'ajout
21/09/2006
Description
Changement de gérant SUITE A UNE DECISION DES ASSOCIES EN DATE DU 27/05/2006 CHANGEMENT DE LA GERANCE. NOUVEAU GERANT : MR DALLOUX NICOLAS, DEMEURANT A MORILLON (74 440). ANCIEN GERANT : MME DALLOUX NATHALIE NEE JACQUES. AVIS PUBLIE DANS JOURNAL D'ANNONCES LEGALES LE DAUPHINE LIBERE DU 16/08/2006. date d'effet : 01/09/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).