Entreprise : SARL LE FUR - SIREN 397 611 617
Identité
Dénomination
SARL LE FUR
SIREN (siège)
397 611 617
Date d'immatriculation au RNE
15/10/1998
Date de fin de la personne morale
14/10/2044
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE LA MARGOULIERE BALEINE 77320 SAINT-MARTIN-DU-BOSCHET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOMINGUES FERNANDE
Nom d'usage
LE FUR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Saint-Martin-du-Boschet
Nom, Prénom(s)
LE FUR JEAN , CLAUDE , EMMANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Saint-Martin-du-Boschet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/01/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/05/1994
Siret
39761161700028
Code APE
602M
Origine du fonds
Autre
Activité principale
TRANSPORTS DE MARCHANDISES ET TOUTES ACTIVITES S'Y RAPPORTANT, TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES.
Adresse
1 RUE 1 Rue de la Margouliere Baleine
77320 , Saint-Martin-du-Boschet - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/05/1994
Siret
39761161700010
Code APE
602M
Adresse
16 RUE DE LA MALADRERIE
77141 , VAUDOY-EN-BRIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19888
Date d'ajout
26/09/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 23/09/2013 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Coudray-Ancel représentée par Me Coudray Yves . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 23/09/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Provins. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
06/02/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de PROVINS du 05/02/2004 nommant M. BERNARD Philippe en quali té de juge commissaire suppléant en remplacement de M. LE MENN Gérard
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
22/01/2004
Description
: PAR JUGEMENT EN DATE DU 22.01.2004,LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PROVINS A PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN ET OUVERT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDI- CIAIRE : JUGE COMMISSAIRE :M. BOURGEOISAT JACQUES JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT / M. LE MENN LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : ME COUDRAY 50 RUE A. BRIAND 77000 MELUN DATE CESSATION DES PAIEMENTS : 1.01.2004
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
19/12/2002
Description
: PAR JUGEMENT EN DATE DU 19/12/2002 LE TRIBUNAL DE CPMMERCE DE PROVINS A ARRETé LE PLAN DE REDRESSE- MENT PAR CONTINUATION DE L'ENTREPRISE : COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN: ME COUDRAY 50 RUE A. BRIAND 77000 MELUN
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
23/05/2002
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de PROVINS du 23/05/2002 prolongeant la période d'observation jusqu'au 18/12/2002.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
18/04/2002
Description
: PAR JUGEMENT EN DATE DU 18/04/2002, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PROVINS A OUVERT UNE PROCEDURE DE RE- DRESSEMENT JUDICIAIRE ET DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE : M BOURGEOISAT JACQUES REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME COUDRAY YVES 50 BD ARISTIDE BRIAND 77000 MELUN DATE CESSATION DES PAIEMENTS : 15.07.01
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/10/1998
Description
Historique des observations depuis le 15/10/1998 : CONSTITUTION : TC MEAUX- 15.07.1994 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE VAUDOY EN BRIE (77141 16 RUE DE LA MALADRERIE, A COMPTER DU 1.07.1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).