Entreprise : ESPACE RESSOURCES HUMAINES - SIREN 397 545 096
Identité
(Entreprise radiée le 24/02/2021)
Dénomination
ESPACE RESSOURCES HUMAINES
Sigle
ERH
SIREN (siège)
397 545 096
Date d'immatriculation au RNE
06/07/1994
Fermeture de l'établissement - 39754509600026
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2020
Fermeture de l'établissement - 39754509600018
- Date d'effet de la fermeture : 15/10/2005
Date de fin de la personne morale
05/07/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
12 B RUE DE FOURQUEUX 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONSOU MARIE , ELISABETH
Nom d'usage
FAURE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/10/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1994
Siret
39754509600018
Code APE
741G
Adresse
17 RUE DU VIEIL ABREUVOIR
78100 , SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1994
Siret
39754509600026
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes prestations de services conseils auprès d entreprises de particuliers en matières économiques juridiques sociales toutes opérations commerciales industrielles financières mobilières immobilières
Adresse
12 B RUE 12 BIS Rue DE FOURQUEUX
78100 , Saint-Germain-en-Laye - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9626
Date d'ajout
24/02/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/02/2021
Description
Dissolution à compter du 31/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/10/2019, liquidateur : FAURE NEE MONSOU MARIE ELISABETH, siège de la liquidation : 2 BIS Avenue Marius Jouveau 13090 Aix-en-Provence, parution de la publicité légale : Les Nouvelles Publications en date du 05/02/2020
Numéro d'observation
9124
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).