Entreprise : TECHNELEC COMMUNICATION - SIREN 397 527 599
Identité
Dénomination
TECHNELEC COMMUNICATION
SIREN (siège)
397 527 599
Date d'immatriculation au RNE
29/06/1994
Date de fin de la personne morale
28/06/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
3 PL DES MARTEAUX 80540 OISSY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR BONHOMME J-MARIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONHOMME JEAN-MARIE , ALBERT , MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Oissy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/11/1998
Siret
39752759900039
Code APE
453A
Adresse
3 PL DES MARTEAUX
80540 , OISSY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR BONHOMME J-MARIE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/05/1994
Siret
39752759900013
Code APE
453A
Adresse
11 AV ROGER DUMOULIN
80080 , AMIENS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1997
Siret
39752759900021
Code APE
453A
Adresse
RUE ALAIN COLAS
80136 , RIVERY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE D ACTIVITES LA BORNE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/06/1994
Description
Historique des observations RCS : -Acte constitutif déposé au Greffe le 28/06/1994 et publié dans PICARDIE-LA GAZETTE du 14/06/1994. Mention du 15/04/2003 : Dissolution anticipée de la société à compter du 30/12/2002- Journal publicateur : l'Action Agricole Picarde du 7/03/2003 Siège de liquidation : OISSY (80540) 3 Place des Marteaux
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Mention du 15/04/2003 : Cessation d'activité en date du 30/12/2002 Mention du 15/04/2003 : Dissolution en date du 30/12/2002 Sort du fonds : Disparition du fonds
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).