Entreprise : SARL BOUCHERIE MONTEBELLO - SIREN 397 525 080
Identité
(Entreprise radiée le 24/01/2018)
Dénomination
SARL BOUCHERIE MONTEBELLO
SIREN (siège)
397 525 080
Date d'immatriculation au RNE
30/06/1994
Fermeture de l'établissement - 39752508000016
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2008
Fermeture de l'établissement - 39752508000024
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2013
Date de fin de la personne morale
29/06/2093
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
16 RUE RAYMOND QUENEAU 69330 MEYZIEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARCIA JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Meyzieu
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1994
Siret
39752508000016
Nom commercial
BOUCHERIE MONTEBELLO
Code APE
4722Z - Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
Code APRM
4722ZA - Boucherie
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
BOUCHERIE
Code APRM
4722ZA - Boucherie
Code APRM
4722ZA - Boucherie
Adresse
11 RUE MONTEBELLO
69003 , LYON 03 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2013
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2008
Siret
39752508000024
Nom commercial
BOUCHERIE MONTEBELLO
Code APE
4781Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Code APRM
4722ZA - Boucherie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
BOUCHERIE
Code APRM
4722ZA - Boucherie
Code APRM
4722ZA - Boucherie
Adresse
16 RUE RAYMOND QUENEAU
69330 , MEYZIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F14/003310
Date d'ajout
21/01/2014
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F11/013888
Date d'ajout
05/04/2011
Description
Suite au transfert de siège social et du principal établissement le 01/04/2008 au 16 rue Raymond Queneau 69330 MEYZIEU le contrat de location gérance a été poursuivi
Numéro d'observation
F11/013891
Date d'ajout
05/04/2011
Description
Résliation total du contrat de location gérance avec effet le 01.10.2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).