Entreprise : SOCIETE CIVILE LES ESSARTS - SIREN 397 488 370
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE LES ESSARTS
SIREN (siège)
397 488 370
Date d'immatriculation au RNE
04/07/1994
Début d’activité
25/01/1994
Date de fin de la personne morale
03/07/2093
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
ACQUISITION VENTE ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
381.12 EUR
Adresse du siège
62 RTE DES ESSARTS 58160 SAINT-OUEN-SUR-LOIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALLOIS JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Saint-Ouen-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
VIDEAU HENRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Saint-Éloi
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/01/1994
Siret
39748837000016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION VENTE ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES
Autres Activités
ACQUISITION VENTE ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES
Adresse
62 RTE DES ESSARTS
58160 , SAINT-OUEN-SUR-LOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 381.12 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).