Entreprise : DATAS FRERES - SIREN 397 220 195
Identité
Dénomination
DATAS FRERES
SIREN (siège)
397 220 195
Date d'immatriculation au RNE
04/03/1972
Début d’activité
01/11/1971
Date de fin de la personne morale
03/03/2100
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Vente en gros et au détail de tous matériaux de construction, transport public de marchandises
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Capital social
600300 EUR
Adresse du siège
AV D AUCH 32260 SEISSAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DATAS HENRI
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
SEISSAN
Nom, Prénom(s)
DATAS STEPHANIE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Esclassan-Labastide
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1971
Siret
39722019500010
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente en gros et au détail de tous matériaux de construction, transport public de marchandises
Adresse
AV D AUCH
32260 , SEISSAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
20/12/2002
Siret
39722019500036
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACHAT
Adresse
RTE DES PYRENEES
32140 , MASSEUBE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/05/2006
Siret
39722019500044
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente en gros et au détail de tous matériaux de construction transport public de marchandises
Adresse
11 AV DU STADE
32190 , VIC-FEZENSAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/10/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1987
Siret
39722019500028
Enseigne
MAT. DE CONST. VERRE DE VITRE, APP. SANITAIRES -
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
FONDS ACQUIS PAR ACHAT AU PRIX DE 490.OOO F DE MR CAUMONT FRANCIS RCS 71 A 98 - LE PETIT GERSOIS DU 23.08.87 - OPP. SCP CAMBON, THEUX, NOTAIRES A AUCH (32)
Adresse
RTE DE TARBES
32300 , MIRANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4096
Date d'ajout
15/11/2017
Description
Nomination d'un Directeur général à compter du 30/08/2017 : Nouveau : DATAS Stéphanie, Directeur général
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
295
Date d'ajout
21/01/2015
Description
Changement de Commissaire aux Comptes Suppléant à compter du 07/10/2014 : - Partant : PELICOT Bernard, Commissaire aux comptes suppléant - Nouveau : Cabinet ALINEXE (SARL), Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
3774
Date d'ajout
16/10/2013
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 10/10/2013 : - Ancienne : 31/10 - Nouvelle : 28/02
Numéro d'observation
3189
Date d'ajout
14/08/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2013 : Partant : DATAS André, Directeur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).