Entreprise : ETS DAGUIN HOTEL DE FRANCE - SIREN 397 120 197
Identité
(Entreprise radiée le 10/06/2024)
Dénomination
ETS DAGUIN HOTEL DE FRANCE
SIREN (siège)
397 120 197
Date d'immatriculation au RNE
14/05/1971
Date de fin de la personne morale
13/05/2069
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
37148 EUR
Adresse du siège
1 PL DE LA LIBERATION 32000 AUCH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASSASSUS BUILHE VINCENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Duran
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/1970
Siret
39712019700017
Nom commercial
HOTEL DE FRANCE
Enseigne
HOTEL DE FRANCE
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente au détail de vins, spiritueux et alcool à consommer sur place, à emporter, vente de conserves alimentaires, d'objets d'art et antiquités - auteur - inventeur. Conseil en matière de commercialisation, de promotion, de distribution et de management, dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration et de tout autre domaine lié.
Adresse
1 PL DE LA LIBERATION
32000 , AUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/02/2002
Siret
39712019700025
Code APE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Adresse
28 RUE ALEM ROUSSEAU
32000 , AUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3955
Date d'ajout
10/06/2024
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à CASA GOURMANDE AND CO, Auch : 808217236 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/01/2024.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1334
Date d'ajout
05/04/2018
Description
Modifications relatives aux Commissaires aux Comptes à compter du 31/01/2018 : Partant : SCORDIA Patrick, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : REVISION ET AUDIT FIDUCIAIRE DES PYRENEES (SARL), Commissaire aux comptes suppléant Changement de qualité : ARTHUR Ghislaine, Commissaire aux comptes suppléant devient Commissaire aux comptes titulaire
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).