Entreprise : SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE D'ARMAGNAC - SIREN 395 920 192
Identité
(Entreprise radiée le 02/08/2005)
Dénomination
SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE D'ARMAGNAC
Sigle
SIA
SIREN (siège)
395 920 192
Date d'immatriculation au RNE
11/09/1959
Fermeture de l'établissement - 39592019200022
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2005
Date de fin de la personne morale
10/09/2058
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital minimum
246240 EUR
Adresse du siège
RTE DE NERAC 32100 CONDOM FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIMET JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
EAUZE
Nom, Prénom(s)
BONNET JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
MOREREAU REGIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
TOULOUSE
Nom, Prénom(s)
GIRONI PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
MOUCHAN
Nom, Prénom(s)
CHEMIN JEAN , LOUIS
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
CACHAN
Nom, Prénom(s)
SOULE JEAN , PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
ST JEAN DU PIN
Nom, Prénom(s)
RENAT JEAN , CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
NANCY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2005
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/03/1959
Siret
39592019200022
Code APE
900E
Origine du fonds
Création
Activité principale
SELECTION DES VINS MIS EN OEUVRE ET AU CONTROLE DES CONDITIONS DE PRO- DUCTION DES EAUX DE VIE D'ARMAGNAC A LA PRODUCTION A LA SELECTION ET A LA BONNE CONSERVATION DES STOCKS D'EAUX DE VIE D'ARMAGNAC TOUTES OPERA- TIONS SE RAPPORTANT A L'OBJET - AU TRAITEMENT DES VINASSES DES DISTILLE- RIES DE TOUTE LA REGION DE L'ARMAGNAC ET DES REGIONS AVOISINANTES EN VUE DE LEUR DEPOLLUTION -
Adresse
RTE Z I. ROUTE DE NERAC
32100 , CONDOM - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CONDOM
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4115
Date d'ajout
15/11/2017
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs En date du 10/11/2017, le Tribunal de Commerce d'Auch a prononcé la CLOTURE POUR INSUFFISANCE DE L'ACTIF (L.622-30) de SA SIA - SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DE L'ARMAGNAC (Procédure ouverte le 01/07/2005 ) Date d'effet : 10/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3287
Date d'ajout
30/08/2017
Description
Changement de juge-commissaire Par ordonnance en date du 28/08/2017, le Président du Tribunal de Commerce d'Auch a désigné Jean-Jacques AMANN comme nouveau juge commissaire dans la procédure de SA SIA - SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DE L'ARMAGNAC Date d'effet : 28/08/2017
Numéro d'observation
1985
Date d'ajout
02/08/2005
Description
Radiation du RCS le 02/08/2005 avec effet au 01/07/2005 LIQUIDATION JUDICIAIRE JUGT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 01.07.2005
Numéro d'observation
1712
Date d'ajout
04/07/2005
Description
Mention d'office JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 01.07.2005 OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DE : SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DE L'ARMAGNAC JUGE COMMISSAIRE DESIGNE / MR CLAUDE RICAUD MANDATAIRE LIQUIDATEUR DESIGNE / ME HELENE GASCON 34 RUE VICTOR HUGO 32000 AUCH LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS EST FIXEE PROVISOIREMENT AU 20.06.2005 Date d'effet : 01/07/2005
Numéro d'observation
1711
Date d'ajout
04/07/2005
Description
Mention d'office DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS FAITE PAR CHEMIN JEAN LOUIS EN DATE DU 20.06.2005 Date d'effet : 20/06/2005
Numéro d'observation
182
Date d'ajout
24/01/2005
Description
Modification de la composition du conseil d'administration ADMINISTRATEUR PARTANT :: SCA VIVADOUR CAVE DE CAZAUBON A COMPTER DU 16.03.2004 CHANGEMENT DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL QUI SERA DESORMAIS LE 31.12 (EXERCICE DE 15 MOIS DU 01.10.2003 AU 31.12.2004) Date d'effet : 28/09/2004
Numéro d'observation
212
Date d'ajout
11/01/2002
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 07/12/2001 , MR CLAUDE RICAUD A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE Date d'effet : 07/12/2001
Numéro d'observation
112
Date d'ajout
10/01/2002
Description
SUIVANT JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 07.12.2001 ME HELENE GASCON 1 RUE DU BATAILLON DE L'ARMAGNAC 32000 AUCH A ETE DESIGNEE EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS -- EN REMPLACEMENT DE ME J.C. COUMET DECEDE ET COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN Date d'effet : 07/12/2001
Numéro d'observation
499
Date d'ajout
16/02/2000
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 04/02/2000, ME JEAN CLAUDE COUMET A ETE DESIGNE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN EN REMPLACEMENT DE ME GUY FRECHIN Date d'effet : 04/02/2000
Numéro d'observation
89
Date d'ajout
11/01/1996
Description
MENTION D'OFFICE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 05/01/96 ARRETANT LE PLAN DE CONTINUATION DE STE INTERPROFESSIONNELLE DE L'ARMAGNAC ET DESIGNANT EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME GUY FRECHIN 3, RUE LONDRADE 47000 AGEN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE (POUVOIRS MISE EN OEUVRE DU PLAN) ME GUY FRECHIN REPRESENTANT DES CREANCIERS MAINTENU : ME J.CLAUDE COUMET 6 RUE GAMBETTA - BP 224 32004 AUCH CEDEX A COMPTER DU 05/01/96
Numéro d'observation
2672
Date d'ajout
28/11/1995
Description
MENTION D'OFFICE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 17/11/95 AUTORISANT LA POURSUITE D'ACTIVITE DE STE INTERPROFESSIONNELLE DE L'ARMAGNAC, POUR UNE DUREE DE 1 MOIS (15.12.95) A COMPTER DU 17/11/95
Numéro d'observation
2133
Date d'ajout
26/09/1995
Description
MENTION D'OFFICE SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 22.09.1995 MR PIERRE ROZES A ETE NOMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE A COMPTER DU 22/09/95
Numéro d'observation
2134
Date d'ajout
26/09/1995
Description
MENTION D'OFFICE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 22/09/95 AUTORISANT LA POURSUITE D'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS (17.11.95) DE LA STE INTERPROFESSIONNELLE DE L'ARMAGNAC A COMPTER DU 22.09.95
Numéro d'observation
1059
Date d'ajout
03/05/1995
Description
MENTION D'OFFICE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 28/04/95 AUTORISANT LA POURSUITE D'ACTIVITE DE STE INTERPROFESSIONNELLE DE L'ARMAGNAC POUR UNE DUREE DE 5 MOIS (22.09.95) A COMPTER DU 28/04/95
Numéro d'observation
2499
Date d'ajout
03/11/1994
Description
MENTION D'OFFICE DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS FAITE PAR ME FRECHIN MANDATAIRE AD HOC EN DATE DU 28.10.94 A COMPTER DU 28/10/94
Numéro d'observation
2500
Date d'ajout
03/11/1994
Description
MENTION D'OFFICE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 28/10/94 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL DE STE INTERPROFES- SIONNELLE DE L'ARMAGNAC JUGE COMMISSAIRE DESIGNE : MR MARCEL BOUTTIER REPRESENTANT DES CREANCIERS NOMME : ME JEAN-CLAUDE COUMET 6 RUE GAMBETTA BP 224 32004 AUCH CEDEX ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : ME GUY FRECHIN 3 RUE LONDRAGE 47000 AGEN AVEC POUR MISSION D'ASSURER SEUL ENTIEREMENT L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS EST FIXEE PROVISOIREMENT AU 28/10/94 ET LA DUREE DE LA PERIODE D'OBSERVATION A SIX MOIS A COMPTER DU 28/10/94
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).