Entreprise : LES TERTRES - SIREN 395 398 316
Identité
Dénomination
LES TERTRES
SIREN (siège)
395 398 316
Date d'immatriculation au RNE
23/06/1994
Début d’activité
01/05/1994
Date de fin de la personne morale
22/06/2093
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
L'exercice d'acticités agricoles.
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
Launay 22170 Plélo FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Représentants
Nom, Prénom(s)
THOUENON NICOLAS , MICHEL , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1979
Commune de résidence
Binic-Étables-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
THOUENON JOHAN , MARC , RENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Plélo
Dénomination
SARL DU MOULIN A VENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Plélo
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1994
Siret
39539831600038
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture et élevage associés
Adresse
Launay
22170 , Plélo - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1994
Siret
39539831600012
Code APE
013Z
Adresse
LA VILLE GUIGNORET
22170 , PLELO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/12/2006
Siret
39539831600020
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Activité principale
Culture et élevage associés
Adresse
LA VILLE MALOTTE
22590 , PORDIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3114
Date d'ajout
24/09/2002
Description
Décision de ne pas dissoudre la société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL Date d'effet : 23/07/2002
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).