Entreprise : GUEVINCO SARL - SIREN 395 326 739
Identité
Dénomination
GUEVINCO SARL
SIREN (siège)
395 326 739
Date d'immatriculation au RNE
10/06/1994
Début d’activité
27/05/1994
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
ORGANISATION DE TOUT L'EVENEMENTIEL SPORTIF, SEMINAIRES, STAGES SPORTIFS, COMMENTAIRES SPORTIFS, BILLETTERIE
Code APE
9312Z - Activités de clubs de sports
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
7 RUE DE LA FELICITE 75017 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
7 AU 9
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERIN VINCENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
Lemelle YANN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/05/1994
Siret
39532673900053
Enseigne
VINCENT GUERIN SPORTS
Code APE
9312Z - Activités de clubs de sports
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ORGANISATION DE TOUT L'EVENEMENTIEL SPORTIF, SEMINAIRES, STAGES SPORTIFS, COMMENTAIRES SPORTIFS, BILLETTERIE
Adresse
7 RUE DE LA FELICITE
75017 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
7 AU 9
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/2004
Siret
39532673900046
Code APE
926C
Adresse
56 RUE LA BRUYERE
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/05/1994
Siret
39532673900012
Code APE
926C
Adresse
1 ALL DES FUSAINS
78860 , SAINT-NOM-LA-BRETECHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/12/1998
Siret
39532673900020
Code APE
926C
Adresse
30 B RUE DU VIEIL ABREUVOIR
78100 , SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/02/2000
Siret
39532673900038
Code APE
926C
Adresse
8 RUE DES PEUPLIERS
78450 , CHAVENAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2004B0560921
Date d'ajout
12/04/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 12/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2004B0560919
Date d'ajout
02/09/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 02/09/2021 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
2004B0560916
Date d'ajout
21/11/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 21/11/2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201902897, date de cessation des paiements le 07/11/2019, et a désigné M. Jean-pierre Sors : Juge Commissaire, liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Julia Ruth 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris cedex 10. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2004B0560913
Date d'ajout
24/07/2018
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 15-03-2018
Numéro d'observation
97620
Date d'ajout
22/03/2004
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
97623
Date d'ajout
22/03/2004
Description
La société a par décision du 15/01/2004 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 15/01/2004
Numéro d'observation
10228
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).