Entreprise : SCI CELINE - SIREN 395 318 892
Identité
(Entreprise radiée le 22/11/2022)
Dénomination
SCI CELINE
SIREN (siège)
395 318 892
Date d'immatriculation au RNE
20/06/1994
Fermeture de l'établissement - 39531889200035
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2022
Fermeture de l'établissement - 39531889200019
- Date d'effet de la fermeture : 04/03/2006
Fermeture de l'établissement - 39531889200027
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2022
Date de fin de la personne morale
19/06/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
99091.86 EUR
Adresse du siège
4 RUE PASTEUR 59990 PRESEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Legrand JEAN , RAYMOND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Preseau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/05/1994
Siret
39531889200019
Code APE
702C
Adresse
3 RUE DU MOULIN
59530 , GHISSIGNIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/05/1994
Siret
39531889200035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, gestion, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire.
Adresse
4 RUE 4 rue Pasteur
59990 , Preseau - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/03/2006
Siret
39531889200027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
32 RUE GEORGES OZANEAUX
59530 , VILLERS-POL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANCIENNEMENT RTE DE VALENCIENNES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
22/11/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 01-10-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
20/10/2022
Description
Dissolution à compter du 21-09-2022, Journal publicateur : La Gazette du Nord/Pas de Calais DU : 23-09-2022, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
15/10/2020
Description
PRECISION SUR L'ADRESSE DU SIEGE : 2418 Bis rue Georges Ozaneaux 59530 Villers Pol suite à la décision de la commune
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance d'Avesnes-sur_Helpe, sta tuant commercialement. La chambre commerciale de c e tribunal a été supprimée et rattachée au Tribuna l de Commerce de Valenciennes par le décret n° 200 8-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/03/2006
Description
Historique : Transfert du siège de GHISSIGNIES 3 r ue du Moulin à VILLERS POL 32 route de Valencienne
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).