Entreprise : SCI BALARD - SIREN 395 251 184
Identité
(Entreprise radiée le 16/10/2021)
Dénomination
SCI BALARD
SIREN (siège)
395 251 184
Date d'immatriculation au RNE
01/06/1994
Date de fin de la personne morale
31/05/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
21342.86 EUR
Adresse du siège
33 RUE HENRI MERLE 30340 SALINDRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIMEONI ANTOINE , CHRISTOPHE , JOSEPH , TOUSSAINT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
PHILIPPON DANIELE , ANDREE
Nom d'usage
LAPLANTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Salindres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/04/1994
Siret
39525118400010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION, LA MISE EN VALEUR, L'ADMINISTRATION, L'EXPLOITATION, LA LOCATION DE TOUS TERRAINS IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS EN FRANCE.
Adresse
33 RUE 33 Rue Henri Merle
30340 , Salindres - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 140 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 21 342.86 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).