Entreprise : GAEC DES EGLANTIERS - SIREN 395 236 458
Identité
Dénomination
GAEC DES EGLANTIERS
Sigle
GAEC DES EGLANTIERS
SIREN (siège)
395 236 458
Date d'immatriculation au RNE
14/06/1994
Début d’activité
01/06/1994
Date de fin de la personne morale
13/06/2093
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
MISE EN VALEUR EN COMMUN D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
202500 EUR
Adresse du siège
GRATAY 71700 OZENAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEUNIER RODOLPHE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Ozenay
Nom, Prénom(s)
PICARD SANDRINE
Nom d'usage
MEUNIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Ozenay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1994
Siret
39523645800018
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
MISE EN VALEUR EN COMMUN D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Elevage de vaches laitières,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
GRATAY
71700 , OZENAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/005931
Date d'ajout
09/09/2021
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Mâcon en date du 31/08/2021 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate sur résolution de plan. Liquidateur judiciaire : SAS DESLORIEUX représentée par Me DESLORIEUX 21 boulevard de la République 71100 Chalon-sur-Saône. Date de cessation des paiements : 20/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/000933
Date d'ajout
01/03/2016
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Mâcon en date du 11/02/2016 arrêtant le jugement d'arrêt de plan avec continuation. Commissaire à l'exécution du plan : SCP DESLORIEUX Jean-Jacques 21 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE 71100 CHALON-SUR-SAONE
Numéro d'observation
F15/001074
Date d'ajout
19/03/2015
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Mâcon en date du 06/02/2015 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SCP DESLORIEUX Jean-Jacques, 44 RUE DE LA RÉPUBLIQUE - 71640 GIVRY. Date de cessation des paiements : 06/02/2015
Numéro d'observation
F14/000303
Date d'ajout
23/01/2014
Description
Suite cession de parts, modification relative aux dirigeants à compter du 01/01/2014 PICARD Sandrine nom d'usage : MEUNIER Sandrine devient gérante MEUNIER Stephane nom d'usage : MEUNIER Stephane n'est plus gérant
Numéro d'observation
F14/000303
Date d'ajout
23/01/2014
Description
Modification de la durée de la personne morale : Nouvelle date d'expiration : 13/06/2093
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 01 juin 1994 -No A44 - L'EXPLOITANT AGRICOLE du 25 février 1994
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Observation sur le capital : CAPITAL SOCIAL NE POUVANT ETRE INFERIEUR A 1 500 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).