Entreprise : CENTRE D IMAGERIE MEDICALE EUROPE - SIREN 395 171 341
Identité
Dénomination
CENTRE D IMAGERIE MEDICALE EUROPE
SIREN (siège)
395 171 341
Date d'immatriculation au RNE
03/06/1994
Début d’activité
13/04/1994
Date de fin de la personne morale
02/06/2093
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
L'ACQUISITION ET LA CONSTRUCTION DE TOUS IMMEUBLES EN VUE DE LEUR GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
1829.39 EUR
Adresse du siège
PL DE L'EUROPE 63300 THIERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MOUTIER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURNIER MAURICE , PIERRE , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1941
Commune de résidence
PESCHADOIRES
Nom, Prénom(s)
ROCHE FRANCOIS , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
PESCHADOIRES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/04/1994
Siret
39517134100013
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION ET LA CONSTRUCTION DE TOUS IMMEUBLES EN VUE DE LEUR GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT
Adresse
PL DE L'EUROPE
63300 , THIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MOUTIER
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
288
Date d'ajout
12/03/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX ASSOCIES A COMPTER DU 09/01/2007 : NOUVEAU : ROCHE FRANCOIS MICHEL, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE CHANGEMENT DE QUALITE : FOURNIER MAURICE PIERRE MARIE, GÉRANT(E) DEVIENT GÉRANT ASSOCIÉ
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 12 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 829.39 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).