Entreprise : PHILIPPE FARJON SA - SIREN 395 139 876
Identité
Dénomination
PHILIPPE FARJON SA
SIREN (siège)
395 139 876
Date d'immatriculation au RNE
27/05/1994
Date de fin de la personne morale
26/05/2093
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
153516.16 EUR
Adresse du siège
113 AV DE GRAMMONT 37000 TOURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERDOIL MARIE-THERESE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Monts
Nom, Prénom(s)
ROBIN JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
FARJON PHILIPPE , JEAN , GERARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1936
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
HUTTENBERGER BRIGITTE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Saint-Avertin
Dénomination
S.C.T.L.
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Le Mans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/05/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/05/1994
Siret
39513987600019
Enseigne
AUTO ECOLE PHILIPPE FARJON
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
auto-ecole en général la location de bâteaux permis bâteaux transport public routier de personnes cette activité est accessoire à l'activité principale
Adresse
113 AV DE GRAMMONT
37000 , TOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1994
Siret
39513987600027
Enseigne
AUTO ECOLE PHILIPPE FARJON
Code APE
804A
Adresse
114 AV ANDRE MAGINOT
37100 , TOURS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N°114-116
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
30/05/2024
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).