Entreprise : NORMAN ESTATE LIMITED - SIREN 395 124 233
Identité
Dénomination
NORMAN ESTATE LIMITED
SIREN (siège)
395 124 233
Date d'immatriculation au RNE
30/06/1994
Début d’activité
10/10/1993
Nature de l'entreprise
Agricole, Libérale non règlementée
Forme juridique
Société commerciale étrangère immatriculée au RCS
Activité principale
Élevage d'autres bovins et de buffles
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
10000 GBP
Adresse du siège
85 GREAT PORTLAND STREET LONDRES W1W7LT ROYAUME-UNI
Complément de localisation/Distribution spéciale
FIRST FLOOR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUIKOVATY MICHAEL , HENRI
Qualité
Dirigeant en France d’une personne morale étrangère
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1985
Commune de résidence
3963 Crans-Montana
Établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/10/1993
Siret
39512423300028
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Élevage d'autres bovins et de buffles
Adresse
LD LA BARBERIE
14340 , NOTRE-DAME-DE-LIVAYE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NOTRE DAME DE LIVAYE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/05/2018
Siret
39512423300036
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Élevage d'autres bovins et de buffles
Adresse
85 GREAT PORTLAND STREET
, LONDRES W1W7LT - ROYAUME-UNI
Complément de localisation/Distribution spéciale
FIRST FLOOR
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/05/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/10/1993
Siret
39512423300010
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Nature de l'établissement
Activité principale
Élevage d'autres bovins et de buffles
Adresse
86 LONDRES WIN OHQ
- ROYAUME-UNI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1988
Date d'ajout
19/03/2021
Description
Transfert du siège social à l'étranger à compter du 21/05/2018 :
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
365
Date d'ajout
24/03/2005
Description
Modification autre Modification de l'adresse du siège social / ancien : 2 Babmaes Street Sw1y 6nt Londres (Gb) Nouvelle : 86 Jermyn Street 5th floor sw1y 6aw Londres (Gb). Changement de domicile du représentant de la société en France Mr de France Ancienne : 107 rue Lauriston 75116 Paris / Nouvelle : Le pin 45210 Mérinville. Date d'effet : 22/03/2005
Numéro d'observation
133
Date d'ajout
31/01/2002
Description
Modification autre Changement de l'adresse du siège social à l'étranger ancienne : 6 Babmaes Street Sw1y 6hd Londres (Grande-Bretagne) nouvelle : 2 Babmaes Street Sw1y 6nt Londres (Grande-Bretagne) changement d'adresse de Mr de France ancienne : 43/45 rue Fondary 75015 Paris Nouvelle : 107 rue Lauriston 75116 Paris Date d'effet : 03/10/2001
Numéro d'observation
325
Date d'ajout
04/03/1999
Description
Modification autre Monsieur Arnaud De France devient représentant de la société en France à compter du 10/12/98 transfert du siège social : Ancienne adresse : 50 Queen Anne Street W 1m Ohq Londres (Grande-Bretagne) nouvelle adresse : 6 Babmaes Street London Sw 1y 6hd Grande-Bretagne à compter du 10/12/98
Numéro d'observation
326
Date d'ajout
04/03/1999
Description
Modification autre Monsieur John Metzger n'est plus représentant en France de la société à compter du 31/03/98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Ste De capitaux de droit anglais à responsabilité limitée
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Société étrangère ouvrant un premier établissement en France
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).