Entreprise : ENTREPRISE BOYER FRERES - SIREN 395 103 690
Identité
Dénomination
ENTREPRISE BOYER FRERES
Sigle
EBF
SIREN (siège)
395 103 690
Date d'immatriculation au RNE
06/06/1994
Date de fin de la personne morale
05/06/2093
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
365877.64 EUR
Adresse du siège
128 CHE THOMAS PAYET 97418 LE TAMPON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYER EDOUARD , JOSE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
BOYER VINCENT , PAUL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Le Tampon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/09/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1994
Siret
39510369000016
Nom commercial
ENTREPRISE BOYER
Enseigne
ENTREPRISE BOYER
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES EDIFICATION DE CONSTRUCTION EXECUTION DE TS TRAVAUX IMMOBILIERS TS CORPS D'ETAT - FABRICA- TION METAL OU ALIAGE, EXECUTION DE TS TRAVAUX DE CHAUDRONNERIE
Adresse
128 CHE 128 rue Thomas Payet Bois Court LA PLAINE DES CAFRES
97418 , Le Tampon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
01/04/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1453
Date d'ajout
12/05/2014
Description
EN DATE DU 01/04/2014, LE TRIBUNAL DE SAINT PIERRE A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18
Numéro d'observation
4977
Date d'ajout
17/12/2009
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire Par décision en date du : 29/09/2009 La chambre commerciale du TGI de SAINT PIERRE a prononcé la liquidation judiciaire de :SARL ENTREPRISE BOYER FRERES A nommé en qualité de : Liquidateur : Maître BADAT, 41 rue Sainte Marie - BP 735 - 97400 SAINT DENIS Juge commissaire :M. MALBRANCKE Juges commissaires suppléants :M. HOAREAU Date d'effet : 29/09/2009
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 365 877.64 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).