Entreprise : DE SOUY - SIREN 395 097 918
Identité
Dénomination
DE SOUY
SIREN (siège)
395 097 918
Date d'immatriculation au RNE
19/05/1994
Début d’activité
01/05/1994
Date de fin de la personne morale
18/05/2093
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
Exercice d'une activité agricole
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Capital social
240000 EUR
Adresse du siège
FERME DE SOUY 77151 MONTCEAUX-LES-PROVINS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FERME DE SOUY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS CHRISTOPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Montceaux-lès-Provins
Nom, Prénom(s)
VARNIER CELINE
Nom d'usage
FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Montceaux-lès-Provins
Dénomination
FRANC'INVEST
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Montceaux-lès-Provins
Dénomination
FRANC'CAPITAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Montceaux-lès-Provins
Dénomination
FRANC'BUSINESS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Montceaux-lès-Provins
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1994
Siret
39509791800019
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
FERME DE SOUY
77151 , MONTCEAUX-LES-PROVINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FERME DE SOUY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Provins. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
19/05/1994
Description
Historique des observations depuis le 19/05/1994 : Mention du 05/07/2006 : Départ de M.FRANCOIS Michel en tant que co-gérant et réduction du capital social (ancien : 243918,43 euros) à compter du 30.04.2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).