Entreprise : SCI M.L.M - SIREN 395 088 412
Identité
(Entreprise radiée le 24/06/2020)
Dénomination
SCI M.L.M
SIREN (siège)
395 088 412
Date d'immatriculation au RNE
06/06/1994
Date de fin de la personne morale
05/06/2054
Forme juridique
Autre société civile professionnelle
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
CHAMP DU COUVENT 38470 VINAY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'ERINET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MASSON ANDRE , EDMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1933
Commune de résidence
Vinay
Nom, Prénom(s)
MASSON MARIE , LAURENCE , ANNE
Nom d'usage
COHEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Vinay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/10/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1994
Siret
39508841200014
Code APE
702A
Adresse
2 AV DU 8 MAI 1945
38450 , VIF - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/10/2007
Siret
39508841200022
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
CHAMP DU COUVENT
38470 , VINAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'ERINET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/002427
Date d'ajout
31/01/2020
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/11/2019 - Siège de la liquidation : 86 Impasse du Verger 38470 VINAY - Publicité dans un journal d'annonces légales : Terre Dauphinoise du 30/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/002427
Date d'ajout
31/01/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/11/2019
Numéro d'observation
F07/013082
Date d'ajout
24/10/2007
Description
Transfert du siège social et du principal établissement de 2 Avenue du 8 Mai 1945 38450 VIF à L'Erinet - Champ du Couvent 38470 VINAY à compter du 09.10.2007.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au Greffe de GRENOBLE le 19.05.1994 LES AFFICHES DE GRENOBLE du 20.05.1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).