Entreprise : SCI MARCHAND - SIREN 395 067 697
Identité
(Entreprise radiée le 11/06/2018)
Dénomination
SCI MARCHAND
SIREN (siège)
395 067 697
Date d'immatriculation au RNE
10/05/1994
Date de fin de la personne morale
09/05/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
288890.89 EUR
Adresse du siège
14 RUE VAUTIER 94340 JOINVILLE-LE-PONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARCHAND CATHERINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Joinville-le-Pont
Nom, Prénom(s)
CHAMBON JEAN , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/05/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/01/1994
Siret
39506769700015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
5 RUE PASTEUR
94340 , JOINVILLE-LE-PONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/01/1994
Siret
39506769700023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de tous biens immobiliers situés sur le territoire de France métropolitaine, leur administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, leur mise en valeur par l'exécution de tous travaux et d'édification de toutes constructions
Adresse
14 RUE 14 Rue Vautier
94340 , Joinville-le-Pont - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
88513
Date d'ajout
11/06/2018
Description
Dissolution à compter du 04/06/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 04/06/2018 siège de la liquidation au siège social parution de la publicité légale LES ECHOS du 06/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
88514
Date d'ajout
11/06/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 04/06/2018
Numéro d'observation
16925
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).