Entreprise : GILVER - SIREN 394 976 286
Identité
Dénomination
GILVER
SIREN (siège)
394 976 286
Date d'immatriculation au RNE
05/05/1994
Début d’activité
28/04/1994
Date de fin de la personne morale
04/05/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale règlementée, Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante sous l'enseigne : INTERMARCHE
Code APE
4711F - Hypermarchés
Capital social
88000 EUR
Adresse du siège
LE TERREFORT 09000 FOIX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN20
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ORCOM AUDIT RSO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Agen
Dénomination
NADOLIANE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Foix
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/04/1994
Siret
39497628600010
Code APE
4711F - Hypermarchés
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Hypermarchés
Adresse
LE TERREFORT
09000 , FOIX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN20
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
28/11/2017
Siret
39497628600028
Nom commercial
LAV'AUTO 09
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RTE D'ESPAGNE
09000 , FOIX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA CHICHILLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/05/1994
Description
Historique des observations RCS : LA SOCIETE SE CONSTITUE SANS ACTIVITE COMMERCIALE PUBLICATION CONSTITUTION : LA CROIX DU MIDI A COMPTER DU 01/12/94 : MISE EN ACTIVITE SUITE A L'ACHAT DU FONDS A LA SOCIETE AGIL RCS FOIX B 319 618 724 AU PRIX STIPULE DE 3 657 245 FRS OPPOSITIONS : ETUDE DE ME MAURENS ANNONCE LEGALE : LA DEPECHE DU MIDI DU 08/12/94 A COMPTER DU 06/10/97, LA SA AUDIT ET CONTROLE DE GESTION EST REMPLACEE PAR MR LAFFONT JEAN FRANCOIS EN QUALITE DE CAC TITULAIRE ; MR LAFFONT JEAN FRANCOIS EST REMPLACE PAR AUDIT CONSULTING GROUP EN QUALITE DE CAC SUPPLEANT INSERTION : LA CROIX DU MIDI DU 13/02/98 Mention du 18/01/2001 : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS : A compter du : 02/06/2000 ANCIENS ADMINISTRATEURS : MME MICHELET ANNE - MLE BRIANT VIRGINIE NOUVEL ADMINISTRATEUR : MR CHOUANARD VINCENT Annonce légale : Croix du Midi 18/01/2001 Mention du 06/06/2001 : ADJONCTION D'ACTIVITE : RESTAURATION RAPIDE, CAFE A compter du : 01/01/2001 Mention du 15/04/2002 : AUGMENTATION DE CAPITAL A compter du : 31/12/2001 Ancien : 76.224,51 EUR Nouveau : 80.000 EUR Annonce légale : CROIX DU MIDI DU 04/04/2002 Mention du 29/04/2002 : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES A compter du : 07/06/2001 Ancien C.A.C titulaire : MR LAFFONT JEAN-FRANCOIS Nouveau C.A.C titulaire : SA GOUL Annonce légale : CROIX DU MIDI DU 25/04/2002 Mention du 17/07/2003 : MISE EN HARMONIE AVEC LA LOI 2001-420 DU 15/05/01 Mention du 03/12/2003 : VENTE DE FONDS DE COMMERCE : CAFE, BAR, RESTAURANT A compter du : 12/11/2003 Fonds vendu à : SARL AUPLAGOT
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).