Entreprise : GAEC DE LA VALLEE DE BEAUCHENE - SIREN 394 923 197
Identité
Dénomination
GAEC DE LA VALLEE DE BEAUCHENE
SIREN (siège)
394 923 197
Date d'immatriculation au RNE
24/05/1994
Début d’activité
24/05/1994
Date de fin de la personne morale
23/05/2034
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Agriculture générale (céréales, oléagineux, cultures à graines) et toutes activités connexes, notamment entreprise de travaux agricoles
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
146832 EUR
Adresse du siège
MALVAUX 41500 SUEVRES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Suèvres
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OMBREDANE DAMIEN , GERARD , ALAIN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Suèvres
Nom, Prénom(s)
OMBREDANE FRANCOIS-ANDRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
La chapelle Saint-Martin En plaine
Nom, Prénom(s)
OMBREDANE JEAN-MICHEL , PIERRE , CLAUDE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/05/1994
Siret
39492319700013
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Agriculture générale (céréales, oléagineux, cultures à graines) et toutes activités connexes, notamment entreprise de travaux agricoles
Autres Activités
Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
MALVAUX
41500 , SUEVRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Suèvres
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1026
Date d'ajout
26/02/2007
Description
REDUCTION DE CAPITAL A COMPTER DU 01/12/2006 ANCIEN : 274408,23 EUR NOUVEAU : 146832 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2143
Date d'ajout
31/07/1997
Description
ANCIEN CAPITAL SOCIAL : 1 200 000 F NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 1 800 000 F ANCIEN CO-GERANT : OMBREDANE NEE NORGUET GISELE NOUVEAU CO-GERANT : OMBREDANE FRANCOIS A COMPTER DU 30/06/1997
Numéro d'observation
2590
Date d'ajout
25/08/1994
Description
ANCIEN CO-GERANT : OMBREDANE PIERRE NOUVEAU CO-GERANT : OMBREDANE NEE NORGUET GISELE A COMPTER DU 01/07/1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).