Entreprise : CUMA DES DEUX VALLEES - SIREN 394 910 038
Identité
Dénomination
CUMA DES DEUX VALLEES
Sigle
VALLEES
SIREN (siège)
394 910 038
Date d'immatriculation au RNE
24/05/1994
Début d’activité
20/04/1994
Date de fin de la personne morale
23/05/2024
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
achat de matériels pour mise à disposition aux adhérents de la cooperative agricole et exécution de travaux agricoles -
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
13872.86 EUR
Adresse du siège
49 RUE DE BEAURIEUX 02160 OEUILLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRAUX GERARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Oeuilly
Nom, Prénom(s)
PREVOST THIERRY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Concevreux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/04/1994
Siret
39491003800014
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
achat de matériels pour mise à disposition aux adhérents de la cooperative agricole et exécution de travaux agricoles -
Adresse
49 RUE DE BEAURIEUX
02160 , OEUILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
05/04/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 01-02-2018 , APPROBATION DES COMPTES DE LIQUIDATION, QUITUS ET DECHARGE AUX LIQUIDATEURS, JOURNAL L'AGRICULTEUR DE L'AISNE DU 02-03-2018.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
17/05/2017
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 10-02-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : L'AGRICULTEUR DE L'AISNE DU : 03-03-2017, adresse de liquidation : au siège social 49 rue de Beaurieux 02160 Oeuilly.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).