Entreprise : RSB - SIREN 394 909 592
Identité
Dénomination
RSB
SIREN (siège)
394 909 592
Date d'immatriculation au RNE
05/05/1994
Date de fin de la personne morale
04/05/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
31 BD PONIATOWSKI 75012 PARIS 12 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
31-33
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PENHOAT KRISTELL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Montreuil
Nom, Prénom(s)
BOUTET MARGUERITE
Nom d'usage
LOPES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Bois le Roi
Nom, Prénom(s)
DA SILVA LOPES JOSE , MANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LOPES MICHEL
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
LIZY SUR OURCQ
Nom, Prénom(s)
LOPES JOSE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
BOIS LE ROI
Nom, Prénom(s)
MOLLET BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
MONTREUIL
Nom, Prénom(s)
GALLET DENIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
PARIS 16
Dénomination
LORRAINE FRIBOURG PARTENAIRES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Eybens
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/10/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/04/1994
Siret
39490959200013
Code APE
4222Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TOUTES OPERATIONS ET PRESTATIONS DE SERVICES RENDUES AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES, SE RAPPORTANT A TOUT CORPS D'ETAT ET NOTAMMENT A LA PLOMBERIE, A L'ELECTRICITE GENERALE, AUX COURANTS FAIBLES, SERRURERIE, MACONNERIE, VITRERIE, PEINTURE, AUX TRAVAUXDE RENOVATION ET DE DECORATION EXTERIEURE ET INTERIEURE, D'ETANCHEITE ET DE LUTTE CONTRE L'HUMIDITE
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Adresse
31-33 BD 31-33 boulevard Poniatowski
75012 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
31-33
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1994B0639338
Date d'ajout
21/06/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 21/06/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1994B0639336
Date d'ajout
07/11/2022
Description
Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du : 20-10-2022 Infirme le jugement du 25 janvier 2022, statuant à nouveau, condamne M. José Da Silva Lopes à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans.
Numéro d'observation
1994B0639333
Date d'ajout
23/10/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 23/10/2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201902498, date de cessation des paiements le 23/04/2018, et a désigné M. Antoine Guinet : Juge Commissaire, liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Julia Ruth 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris cedex 10. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
27058
Date d'ajout
20/08/2003
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
97090
Date d'ajout
10/03/1999
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 11/12/1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).