Entreprise : TRADI CONSTRUCTION - SIREN 394 881 379
Identité
Dénomination
TRADI CONSTRUCTION
SIREN (siège)
394 881 379
Date d'immatriculation au RNE
09/05/1994
Date de fin de la personne morale
08/05/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
74 AV EUGENE VARLIN 77270 VILLEPARISIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
74-76
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIRES ANGELIQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Le Grand-Quevilly
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/10/1995
Siret
39488137900033
Code APE
452V
Adresse
74 AV EUGENE VARLIN
77270 , VILLEPARISIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
74-76
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1995
Siret
39488137900025
Code APE
452V
Adresse
RUE GUSTAVE BOUTIGNY
76120 , LE GRAND-QUEVILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/04/1994
Siret
39488137900017
Code APE
452V
Origine du fonds
Création
Activité principale
Maçonnerie, béton armé, entreprise générale de batiment, travaux publics.
Adresse
17 RUE 17 Rue GALLIENI
77380 , Combs-la-Ville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
22/11/2010
Description
: Radiation d'office effectuée en vertu des dispositions de l'article R.123-129 1° du code de commerce : "Est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé."
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
22/11/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 22/11/2010 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
27/03/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 27/03/2008 nommant ELRL ARCHIBALD prise en la personne de sa gérante Maître LAURE Virginie 23 rue de la Poterie 77130 Montereau-Fault-Yonne en qualité de liquidateur en remplacement de Me François COGNET
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
07/01/2008
Description
: Par ordonnance du 26 Novembre 2007 Maîtres JOUSSET et DARGENT ont été désignés co-administrateurs provisoires avec pour mission d'accomplir les actes nécessaires à la gestion de l'étude de Maître François COGNET à compter du 1er Décembre 2007
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
26/01/2005
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 24/01/2004 nommant Monsieur JUDE Pierre en qualité de Juge Commissaire remplaçant
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
29/03/2004
Description
: Par arret en date du 12/03/2004, la Cour d'Appel de PARIS a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 19/05/2003, en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer, sauf à réduire la durée de l'interdiction, fixe celle ci à : 7 ans.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
29/05/2001
Description
: Par Jugement en date du 28/05/2001 le Tribunal de Commerce de MELUN a nommé MLE PIRES ANGELIQUE en qualité de Liquidateur Amiable
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
25/02/1997
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 24/02/1997 nommant Monsieur ANDRASEK PAUL en qualité de Juge Commissaire Remplacant
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
20/02/1996
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 19/02/1996 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 01/12/1994. Juge Commissaire : Monsieur BRUDNER MICHEL Liquidateur : Maitre COGNET FRANCOIS 52 RUE DAJOT 77000 MELUN
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
20/02/1996
Description
: Ce même jugement autorise dans le cadre de la liquidation judiciaire la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 19/03/1996.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/05/1994
Description
Historique des observations depuis le 09/05/1994 : PUBLICITE STATUTS : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 19/02/1996.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).