Entreprise : SCI CHIMENE - SIREN 394 870 695
Identité
Dénomination
SCI CHIMENE
SIREN (siège)
394 870 695
Date d'immatriculation au RNE
04/05/1994
Début d’activité
18/04/1994
Date de fin de la personne morale
03/05/2044
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition propriété administration et exploitation pär bail, location ou autrement d'un local à usage commercial sis à rennes, résidence pierre corneille
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
86895.94 EUR
Adresse du siège
11 RUE DU PERE MAUNOIR 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECOEUR CHRISTOPHE , PIERRE , ANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
LOUVEL HAUDE , THERESE , JANE
Nom d'usage
LECOEUR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/04/1994
Siret
39487069500027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition propriété administration et exploitation pär bail, location ou autrement d'un local à usage commercial sis à rennes, résidence pierre corneille
Autres Activités
acquisition propriété administration et exploitation pär bail, location ou autrement d'un local à usage commercial sis à rennes, résidence pierre corneille
Adresse
11 RUE DU PERE MAUNOIR
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/04/1994
Siret
39487069500019
Code APE
702C
Adresse
LA BARRE GUIBOURG
35740 , PACE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/05/1994
Description
Historique des observations depuis le 04/05/1994 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 18.04.1994 AU 04.10.2004, PACE, LA BARRE GUIBOURG
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 11 rue du Pére Maunoir 35000 Rennes : Observation depuis le 04/05/1994 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 18.04.1994 AU 04.10.2004, PACE, LA BARRE GUIBOURG, TRANSFERE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).