Entreprise : GIE DISTRIBUTEURS MATIERES DANGEREUSES - SIREN 394 870 158
Identité
(Entreprise radiée le 31/05/2022)
Dénomination
GIE DISTRIBUTEURS MATIERES DANGEREUSES
SIREN (siège)
394 870 158
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Date de fin de la personne morale
06/06/2093
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
146 RUE FRANCOIS ARAGO 53100 MAYENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE L HUILERIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUESDON GERARD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1938
Nom, Prénom(s)
GUESDON GILBERT
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1941
Nom, Prénom(s)
LANGLOIS MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Nom, Prénom(s)
DEROUAULT ALAIN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Nom, Prénom(s)
NAPOLY GUY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1929
Nom, Prénom(s)
BORNE PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Nom, Prénom(s)
COLLIN JEAN
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Nom, Prénom(s)
GALLIENNE DOMINIQUE
Qualité
Contrôleur de gestion, Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Dénomination
" FORGET S.A."
Qualité
Membre
Dénomination
" SOCIETE JOSSEAUME "
Qualité
Membre
Dénomination
" FIOUL DISTRIBUTION "
Qualité
Membre
Dénomination
" STE DES ANCIENS ETS BELIN PAILLETTE "
Qualité
Membre
Dénomination
" SARL GALLIENNE FIOUL "
Qualité
Membre
Dénomination
" ETABLISSEMENTS PIERRE COLLET "
Qualité
Administrateur, Membre
Dénomination
" TRANSPORTS GUY NAPOLY ET FILS SA "
Qualité
Administrateur, Membre
Dénomination
" S.A. DUGUE ALAIN "
Qualité
Administrateur, Membre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1994
Siret
39487015800018
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
FORMATION DE CHAUFFEURS ROUTIERS AU REGARD DES RISQUES PRESENTES PAR LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES ; L'ORGANISATION DE TOUS STAGES DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION DANS LA CONDUITE DE VEHICULES A MOTEUR.
Adresse
146 RUE 146 RUE FRANCOIS ARAGO - Z.I. DE L'HUILERIE-LA MOTTE
53100 , MAYENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE L HUILERIE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6266
Date d'ajout
31/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Laval le 31/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1209
Date d'ajout
27/01/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).