Entreprise : HENRI FELETTIG - SIREN 394 862 726
Identité
Dénomination
HENRI FELETTIG
SIREN (siège)
394 862 726
Date d'immatriculation au RNE
05/05/1994
Début d’activité
01/09/1993
Date de fin de la personne morale
04/05/2093
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
L'exploitation des biens viticoles apportés ou mis a sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail, et, généralement, toutes activités se rattachant a cet objet pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civile du groupement et soient conformes aux textes régissant les gaec.
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
186000 EUR
Adresse du siège
RUE DU TILLEUL 21220 CHAMBOLLE-MUSIGNY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Chambolle-Musigny
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FELETTIG GILBERT , HENRI
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Chambolle-Musigny
Nom, Prénom(s)
FELETTIG CHRISTINE
Nom d'usage
GAILLARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Broin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1993
Siret
39486272600012
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'exploitation des biens viticoles apportés ou mis a sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail, et, généralement, toutes activités se rattachant a cet objet pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civile du groupement et soient conformes aux textes régissant les gaec.
Autres Activités
Culture de la vigne
Adresse
RUE DU TILLEUL
21220 , CHAMBOLLE-MUSIGNY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Chambolle-Musigny
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3095
Date d'ajout
16/05/2006
Description
Changement de gérant DEMISSION D'UN GERANT: GERANT PARTANT: MME BOBANT FELLETIG REINE FRANCOISE GILBERTE Date d'effet : 01/01/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 240 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 189 036.78 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).