Entreprise : EARL CANON - SIREN 394 859 060
Identité
Dénomination
EARL CANON
SIREN (siège)
394 859 060
Date d'immatriculation au RNE
29/06/1994
Début d’activité
01/04/1994
Date de fin de la personne morale
28/06/2093
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1995
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
acquisition, prise à bail, exploitation et vente directe des produits de l'exploitation
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
579306.27 EUR
Adresse du siège
24 RUE PRINCIPALE 02360 SAINT-CLEMENT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CANON MATHIEU
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Saint-Clément
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1994
Siret
39485906000011
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
acquisition, prise à bail, exploitation et vente directe des produits de l'exploitation
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
24 RUE PRINCIPALE
02360 , SAINT-CLEMENT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/06/1994
Description
Historique : DEPOT DES STATUTS AU GREFFE DE VERVIN S LE 29 JUIN 1994 JOURNAL DE CONSTITUTION : L'AGRI CULTEUR DE L'AISNE DU 27 MAI 1994 INSC. MODIF. DU 18 SEPTEMBRE 1998 AUX TERMES DE L'ASSEMBLEE DU 20 AOUT 1998, IL A ETE CONSTATE : * LA DEMISSION DE S ES FONCTIONS DE GERANT DE MR PIERRE CANON * LA NOM INATION DE MME CHRISTIANE CANON EN QUALITE DE GERA NTE, A COMPTER DU 31 AOUT 1998 * DEPOT D'ACTES DU 18 SEPTEMBRE 1998 * JOURNAL DE PUBLICITE : PICARDI E LA GAZETTE DU 8 SEPTEMBRE 1998 INSC. MODIF. DU 1 1 SEPTEMBRE 2000 AUX TERMES DE L'ASSEMBLEE DU 19 J UILLET 2000, IL A ETE CONSTATE : * LA NOMINATION D E MR MATHIEU CANON EN QUALITE DE GERANT ; * LA CON VERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS : - ANCIEN CAPI TAL : 3 800 000 FRS - NOUVEAU CAPITAL : 579 306.27 EUROS A COMPTER DU 1ER JUILLET 2000 * DEPOT D'ACT ES DU 11 SEPTEMBRE 2000 * JOURNAL DE PUBLICITE : L 'AGRICULTEUR DE L'AISNE DU 4 AOUT 2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).