Entreprise : SCI PAPETERIES DE GROMELLE - SIREN 394 850 978
Identité
(Entreprise radiée le 05/07/2022)
Dénomination
SCI PAPETERIES DE GROMELLE
SIREN (siège)
394 850 978
Date d'immatriculation au RNE
27/04/1994
Date de fin de la personne morale
26/04/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1067.14 EUR
Adresse du siège
1025 ALL DES CONFINES 84470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEIGNOUR DANIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
L'Isle-sur-la-Sorgue
Nom, Prénom(s)
RAYA JUAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
L'Isle-sur-la-Sorgue
Nom, Prénom(s)
PEYREMORTE MAX
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
CHATEAUNEUF DE GADAGNE
Nom, Prénom(s)
LEBOUZ AZZEDINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Morieres-les-Avignon
Nom, Prénom(s)
JOVER PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Sorgues
Nom, Prénom(s)
PAGEAU CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Caumont-sur-Durance
Nom, Prénom(s)
LOZANO JEAN-LUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Carpentras
Nom, Prénom(s)
INGROSSO PIERROT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Morieres-les-Avignon
Nom, Prénom(s)
FERREN PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Châteauneuf-de-Gadagne
Nom, Prénom(s)
MARTIN BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Le Thor
Nom, Prénom(s)
CENTRACCHIO GIL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
L'Isle-sur-la-Sorgue
Nom, Prénom(s)
ESPANOL JULIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Sarrians
Nom, Prénom(s)
ESPANOL STEPHANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Monteux
Nom, Prénom(s)
FRAGANTI MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Sorgues
Nom, Prénom(s)
CONTANT SANDRA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Sarrians
Nom, Prénom(s)
CROCHET JEAN-PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Montfrin
Nom, Prénom(s)
DAUTREY JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Saint-Saturnin-les-Avignon
Nom, Prénom(s)
DAUTREY CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Saint-Saturnin-les-Avignon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/03/1994
Siret
39485097800013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
ALL DE GROMELLE
84450 , SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/03/1994
Siret
39485097800021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété l'administration et l'exploitation par bail de tout ou partie de biens immobiliers
Adresse
1025 ALL 1025 chemin des Confines
84470 , Châteauneuf-de-Gadagne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/07/2022
Description
Dissolution à compter du 11/06/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 11/06/2022, liquidateur : PEYREMORTE Max, siège de la liquidation : 1025 Chemin des Confines 84470 Châteauneuf-de-Gadagne
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18076
Date d'ajout
05/07/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 11/06/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
STE CIVILE IMMOBILIERE A CAPITAL VARIABLE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 7 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 067.14 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).