Entreprise : SCI CYRANO - SIREN 394 841 456
Identité
Dénomination
SCI CYRANO
SIREN (siège)
394 841 456
Date d'immatriculation au RNE
02/05/1994
Début d’activité
30/03/1994
Date de fin de la personne morale
01/05/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis sis dans les Pyrénées-atlantiques
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
9146.94 EUR
Adresse du siège
AV DE NAVARRE 64250 CAMBO-LES-BAINS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA ASKIDENA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOILEAU HELENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Cambo-les-Bains
Nom, Prénom(s)
BOILLEAU GENEVIEVE
Nom d'usage
JOLIMOY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
BOILLEAU OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Saint-Benoit
Nom, Prénom(s)
CHATARD BEATRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Talence
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/03/1994
Siret
39484145600012
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis sis dans les Pyrénées-atlantiques
Autres Activités
Propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis sis dans les Pyrénées-atlantiques
Adresse
AV DE NAVARRE
64250 , CAMBO-LES-BAINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA ASKIDENA
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2551
Date d'ajout
27/04/2008
Description
Modification relative aux associés à compter du 22/11/2007 : Nouveau : CHATARD Béatrice, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : BOILEAU Hélène, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : JOLIMOY Geneviève, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 60 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 9 146.94 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).