Entreprise : GFA D EMBALOGE - SIREN 394 803 233
Identité
Dénomination
GFA D EMBALOGE
Sigle
GFA D'EMBALOGE
SIREN (siège)
394 803 233
Date d'immatriculation au RNE
29/04/1994
Début d’activité
21/01/1994
Date de fin de la personne morale
28/04/2074
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Propriété, administration par dation à bail uniquement de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
123483.7 EUR
Adresse du siège
LD EMBALOGE 32300 MIRANDE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE D AUCH
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAPEZE FLORENCE , ARLETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Mirande
Nom, Prénom(s)
LAPEZE CATHERINE , ANDREE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Mirande
Nom, Prénom(s)
LAPEZE JOCELYNE , LUCETTE , JOSETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Mirande
Nom, Prénom(s)
PERUCHES SOLANGE , CECILE
Nom d'usage
LAPEZE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1928
Commune de résidence
Mirande
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/01/1994
Siret
39480323300011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration par dation à bail uniquement de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Autres Activités
Propriété, administration par dation à bail uniquement de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Adresse
LD EMBALOGE
32300 , MIRANDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE D AUCH
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
910
Date d'ajout
04/03/2015
Description
Modification relative aux associés à compter du 09/03/2013 : Partant : LAPEZE Louis, Gérant Nouveau : LAPEZE Solange, Gérante, Associée indéfiniment responsable Nouveau : LAPEZE Jocelyne, Associée indéfiniment responsable Nouveau : LAPEZE Catherine, Associée indéfiniment responsable Nouveau : LAPEZE Florence, Associée indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/03/2013 : Partant : LAPEZE Louis, Gérant Nouveau : LAPEZE Solange, Cécile, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LAPEZE Jocelyne, Lucette, Josette, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LAPEZE Catherine, Andrée, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LAPEZE Florence, Arlette, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 810 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 123 483.70 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).