Entreprise : SCI ANGUILCOURT LE SART LE VILLAGE - SIREN 394 802 995
Identité
Dénomination
SCI ANGUILCOURT LE SART LE VILLAGE
SIREN (siège)
394 802 995
Date d'immatriculation au RNE
25/04/1994
Début d’activité
25/04/1994
Date de fin de la personne morale
24/04/2054
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
l'acquisition la réalisation de travaux de transformation la rénovation la mise en valeur l'exploitation de tous immeubles et parts de sté civiles de placements immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
24391.84 EUR
Adresse du siège
28 RUE ARISTIDE FRICOTEAUX 02800 ANGUILCOURT-LE-SART FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGRAND COLETTE , MARIE , BLANCHE
Nom d'usage
VERVLOET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Rouvroy
Nom, Prénom(s)
VERVLOET MICHEL , HENRI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1943
Commune de résidence
Bures-sur-Yvette
Nom, Prénom(s)
VERVLOET DANIEL , FRANCOIS , CLEMENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Rouvroy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/04/1994
Siret
39480299500016
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
l'acquisition la réalisation de travaux de transformation la rénovation la mise en valeur l'exploitation de tous immeubles et parts de sté civiles de placements immobiliers
Autres Activités
l'acquisition la réalisation de travaux de transformation la rénovation la mise en valeur l'exploitation de tous immeubles et parts de sté civiles de placements immobiliers
Adresse
28 RUE ARISTIDE FRICOTEAUX
02800 , ANGUILCOURT-LE-SART - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Chauny a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/04/1994
Description
Historique : DEPOT DES ACTES : 25/4/1994 LE DEMOCR ATE DU 22/4/1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).