Entreprise : FERME DES 4 SAISONS - SIREN 394 788 301
Identité
Dénomination
FERME DES 4 SAISONS
SIREN (siège)
394 788 301
Date d'immatriculation au RNE
25/05/1994
Début d’activité
05/09/2005
Date de fin de la personne morale
24/05/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Vente de tous produits se rattachant à l'alimentation générale et de tous produits pouvant être vendus en grandes surfaces.
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
50622.45 EUR
Adresse du siège
RUE DE CHARMILLON 38660 LE TOUVET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SOULAGE INGRID
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1992
Commune de résidence
Le Touvet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/09/2005
Siret
39478830100072
Code APE
4711D - Supermarchés
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Supermarchés
Adresse
RUE DE CHARMILLON
38660 , LE TOUVET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/04/1994
Siret
39478830100015
Code APE
521B
Adresse
CHE COMMUNAL DE LA TOUR
38570 , LE CHEYLAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/05/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1995
Siret
39478830100023
Code APE
521B
Adresse
BOUCHET
38660 , LA TERRASSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/05/1999
Siret
39478830100031
Code APE
521B
Adresse
4 RTE DES VERGERS
38660 , LA TERRASSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/03/2000
Siret
39478830100049
Code APE
521B
Adresse
PL DU GENERAL DE GAULLE
38660 , LUMBIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/06/2001
Siret
39478830100056
Code APE
521B
Adresse
PL DE LA MAIRIE
38660 , SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/09/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/03/2004
Siret
39478830100064
Code APE
521B
Adresse
LD LES ROTY
38660 , LE TOUVET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F05/013673
Date d'ajout
16/11/2005
Description
Changement de dénomination sociale à compter du 27.09.2005 : ancienne dénomination : LA FERME DES QUATRE SAISONS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F05/013668
Date d'ajout
16/11/2005
Description
Reprise de l'activité à compter du 27.09.2005.
Numéro d'observation
F05/011819
Date d'ajout
05/10/2005
Description
Transfert du siège social de LE TOUVET (38660) Lieudit Les Roty à LE TOUVET (38660) Rue de Charmillon à compter du 05/09/2005.
Numéro d'observation
F04/006970
Date d'ajout
30/06/2004
Description
Transfert du siège social du 4 Route des Vergers 38660 LA TERRASSE au Lieudit Les Roty 38660 LE TOUVET à compter du 31.03.2004.
Numéro d'observation
F04/002948
Date d'ajout
15/03/2004
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31.01.2004. Vente du fonds à Mr GUETAL David 159 Avenue de Savoie 38530 PONTCHARRA
Numéro d'observation
F03/011817
Date d'ajout
30/10/2003
Description
Vente de l'établissement principal sis Lieudit Le Bouchet 38660 LA TERRASSE à Mr Daniel CREPIAT 747 Rue Port Saint Gervais 38660 LA TERRASSE à compter du 30.09.2003.
Numéro d'observation
F03/011808
Date d'ajout
29/10/2003
Description
Fermeture d'un établissement secondaire sis Place Général de Gaulle 38660 à compter du 30.09.2003. Vente du fonds à MMe COTTE Béatrice demeurant 25 Place de la Victoire MONTFORT 38920 CROLLES.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au Greffe le : 22.04.1994 LA TERRE DAUPHINOISE DU 27.04.1994
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
(Vente de l'établissement principal sis 38570 LE CHEYLAS Centre Commer- cial de la Tour à PONCE MAURICE à compter du 14.05.1996) -DECLARATION MODIFICATIVE du 15 Septembre 1999 : Transfert du siège social de Le Bouchet 38660 LA TERRASSE au 4 Route des Vergers 38660 LA TERRASSE à compter du 03.05.1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).