Entreprise : LA TAVERNE - SIREN 394 786 198
Identité
Dénomination
LA TAVERNE
SIREN (siège)
394 786 198
Date d'immatriculation au RNE
19/05/1994
Date de fin de la personne morale
18/05/2044
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
8 AV DU DR JEAN LAIGRET 41000 BLOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEMOGET PATRICK , JEAN , LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
BLOIS
Nom, Prénom(s)
MARGRY DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ORLEANS CEDEX 2
Nom, Prénom(s)
MESLET DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
TOURS
Nom, Prénom(s)
SEJOURNE FRANCOIS , BERNARD , CHARLES
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
VINEUIL
Nom, Prénom(s)
SEJOURNE MICHEL , BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1932
Commune de résidence
MARCHENOIR
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1994
Siret
39478619800017
Enseigne
LE TERMINUS
Code APE
551A
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
BAR, BRASSERIE, HOTEL, TRAITEUR, VENTE A EMPORTER
Adresse
8 AV DU DR JEAN LAIGRET
41000 , BLOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
151
Date d'ajout
07/01/2005
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 07/01/2005 Date d'effet : 07/01/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
828
Date d'ajout
04/03/2003
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A PAR JUGEMENT DU 28/02/2003 DESIGNE COMME JUGE-COMMISSAIRE M. APPAOO EN REMPLACEMENT DE M. GIRAULT Date d'effet : 28/02/2003
Numéro d'observation
2327
Date d'ajout
24/07/2001
Description
CESSATION D'ACTIVITE AVEC MAINTIEN DE L'IMMATRICULATION AU RCS POUR LES BESOINS DE LA PROCEDURE (LIQUIDATION JUDICIAIRE EN DATE DU 22/06/2001)
Numéro d'observation
1955
Date d'ajout
22/06/2001
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE DE L'ENTREPRISE, FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 21/06/2001, NOMME COMME JUGE COMMISSAIRE M. GIRAULT ET MAITRE LAVALLART, 12 PLACE JEAN JAURES A BLOIS COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR PAR JUGEMENT DU 22/06/2001 Date d'effet : 22/06/2001
Numéro d'observation
1938
Date d'ajout
21/06/2001
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS ET DEPOT DE BILAN EFFECTUES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS EN DATE DU 21/06/2001. Date d'effet : 21/06/2001
Numéro d'observation
330
Date d'ajout
24/01/2000
Description
NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA 1/2 DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 20/12/1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
RECEPISSE DE DECLARATION D'UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE DELIVRE PAR LA MAIRIE DE BLOIS LE 09/06/1994 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).