Entreprise : VEGA FRANCE SA - SIREN 394 753 156
Identité
Dénomination
VEGA FRANCE SA
SIREN (siège)
394 753 156
Date d'immatriculation au RNE
18/04/1994
Début d’activité
02/03/1994
Date de fin de la personne morale
17/04/2093
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
La fabrication, la commercialisation de pneumatiques et manufacture de tous produits a base de gomme la participation de la societe, par tous moyens, directement ou indi- rectement, dans toutes operations pouvant se rattacher a son objet par voie de creation de societes nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, defusion ou autrement, de creation, d'acquisition, de location, de prise en location gerance de tous fonds de commerce ou etablissements; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procedes et brevets concernant ces activites. et generalement, toutes operations industrielles, commerciales, financieres, civiles, mobilieres ou immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets vises ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes.
Code APE
2211Z - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
144 AV DES CHENES ROUGES 30100 ALES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PIST OASIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CALMELS PHILIPPE , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Vézénobres
Nom, Prénom(s)
MANTESE SERGIO-MARIO
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Saronno Italie
Nom, Prénom(s)
MANTESE PAOLO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Saronno
Nom, Prénom(s)
MANTESE SERGIO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Saronno Italie
Nom, Prénom(s)
MANTESE SERGIO , MARIO
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Saronno
Nom, Prénom(s)
PANICO GIOVANNI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Milan
Nom, Prénom(s)
SABATIER PATRICE , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Anduze
Dénomination
AUDIT COMMISSARIAT EXPERTISES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Alès
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/03/1994
Siret
39475315600014
Code APE
2211Z - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La fabrication, la commercialisation de pneumatiques et manufacture de tous produits a base de gomme
Adresse
144 AV DES CHENES ROUGES
30100 , ALES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PIST OASIS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F16/000469
Date d'ajout
11/01/2016
Description
A compter des 15.09.2015 et 10.12.2015 : Modification relative aux dirigeants PALETTI Sestilio nom d'usage : PALETTI Sestilio n'est plus administrateur PALETTI Gino nom d'usage : PALETTI Gino n'est plus administrateur PANICO Giovanni nom d'usage : PANICO Giovanni devient administrateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F13/003600
Date d'ajout
13/03/2013
Description
A compter du 15.02.2013 : Modification relative aux commissaires aux comptes.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).