Entreprise : SCI LES NUAGES - SIREN 394 752 513
Identité
Dénomination
SCI LES NUAGES
SIREN (siège)
394 752 513
Date d'immatriculation au RNE
25/04/1994
Début d’activité
25/04/1994
Date de fin de la personne morale
24/04/2044
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
48021.44 EUR
Adresse du siège
LIEU-DIT SAINT IGNACE 64310 SARE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Sare
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ECHEVARRIA VERONIQUE
Nom d'usage
SEMINARIO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Ascain
Nom, Prénom(s)
SEMINARIO JEAN-MATHIEU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Ascain
Nom, Prénom(s)
SEMINARIO VINCENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Sare
Nom, Prénom(s)
SEMINARIO CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Sare
Nom, Prénom(s)
SEMINARIO ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
Sare
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/04/1994
Siret
39475251300017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis
Autres Activités
Propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis
Adresse
LIEU-DIT SAINT IGNACE
64310 , SARE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Sare
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5813
Date d'ajout
21/12/1998
Description
Suivant délibération en date du 08.12.98 : Désignation en qualité de gérant de Mr Jean Mthieu Seminario et de MME Véronique Echevarria en remplacement de Mr Philippe Apra à compter du 02/01/99
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 315 000.00 FRF nouveau montant : 48 021.44 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).