Entreprise : SCI BEILLARD DUPERRAY - SIREN 394 707 772
Identité
(Entreprise radiée le 08/09/2017)
Dénomination
SCI BEILLARD DUPERRAY
SIREN (siège)
394 707 772
Date d'immatriculation au RNE
03/05/1994
Date de fin de la personne morale
02/05/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
189120 EUR
Adresse du siège
7 RUE DE LA PIAULTRE 49350 SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEILLARD JOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Villebernier
Nom, Prénom(s)
BEILLARD ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1921
Commune de résidence
Vernantes
Nom, Prénom(s)
BEILLARD SERGE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Elven
Nom, Prénom(s)
BEILLARD GAETAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Saint-Clement-des-levées
Nom, Prénom(s)
BEILLARD CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Châteauneuf-sur-Sarthe
Nom, Prénom(s)
BEILLARD MARIE-NOELLE
Nom d'usage
QUESNEAU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Mordelles
Nom, Prénom(s)
BEILLARD DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
DUPERRAY ODILE
Nom d'usage
BEILLARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1925
Commune de résidence
Vernantes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/04/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/03/1994
Siret
39470777200023
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La société a pour objet : L'acquisition, la vente et l'administration de tous immeubles en France ou à l'étranger. Généralement toutes opérations immobilières de même nature et d'une façon générale toutes opérations mobilières et immobilières ou financières susceptibles de faciliter la réalisation des objets ci-dessus définis, à l'exclusion de toutes opérations susceptibles de faire perdre à la société son caractère civil.
Adresse
7 RUE 7 rue de la Piaultre
49350 , Saint-Clement-des-levées - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/09/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/04/1994
Siret
39470777200015
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
8 RUE DE L EPINAY
49390 , VERNANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11877
Date d'ajout
08/09/2017
Description
Radiation du RCS le 08/09/2017 avec effet au 10/04/2017 Clôture des opérations de liquidation
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5751
Date d'ajout
17/03/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 24/12/2016 Liquidateur : BEILLARD Gaétan dt 7 rue de la Piaultre 49350 Saint Clément des Levées Le siège de la liquidation est fixé à : 7 rue de la Piaultre 49350 Saint-Clement-des-levées Journal d'annonces légales : COURRIER DE L'OUEST en date du 18/01/2017
Numéro d'observation
10320
Date d'ajout
30/09/2009
Description
Transfert du siège social et principal à compter du 12/09/2009 : Ancienne adresse : 8 place de l'Epinay 49390 Vernantes Nouvelle adresse : 7 rue de la Piaultre 49350 Saint-Clement-des-levées Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/09/2009 : Nouveau : BEILLARD Gaétan, Co-gérant associé Nouveau : BEILLARD Didier, Associé Société Civile Nouveau : BEILLARD Christian, Associé Société Civile Nouveau : QUESNEAU Marie-Noëlle, Associé Société Civile Nouveau : BEILLARD Serge, Associé Société Civile Nouveau : BEILLARD Joël, Associé Société Civile Changement de qualité : BEILLARD Odile, Co-Gérant devient Co-gérant associé Changement de qualité : BEILLARD Robert, Co-Gérant devient Associé Société Civile
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
724
Date d'ajout
02/04/2001
Description
SUIVANT PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE EN DATE DU 28.11.2000 IL A ETE DECIDE D'AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL DE 126.000 F CE QUI LE PORTE DESORMAIS DE 1.056.000 F A 1.182.000 F PUIS AUGMENTATION DU CAPITAL DE 58.545.80 F CE QUI LE PORTE DE 1.182.000 F A 1.240.545.80 F PUIS CONVERSION EN EUROS SOIT : 189.120 EUROS Date d'effet : 28/11/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).