Entreprise : CUMA PERCE NEIGE - SIREN 394 670 160
Identité
Dénomination
CUMA PERCE NEIGE
SIREN (siège)
394 670 160
Date d'immatriculation au RNE
22/04/1994
Début d’activité
28/03/1994
Date de fin de la personne morale
21/04/2044
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Travaux agricoles (fourniture a ses seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations de services nécessaires a ces exploitations)
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
6413.53 EUR
Adresse du siège
LES RICHARDS 63780 SAINT-GEORGES-DE-MONS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M. LAURENT BARLOT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARLOT LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Saint-Georges-de-Mons
Nom, Prénom(s)
MOLINES LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Les Ancizes-Comps
Nom, Prénom(s)
ROUGIER DENIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Saint-Georges-de-Mons
Nom, Prénom(s)
ROUGIER GUY
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Saint-Georges-de-Mons
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/03/1994
Siret
39467016000024
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Travaux agricoles (fourniture a ses seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations de services nécessaires a ces exploitations)
Adresse
LES RICHARDS
63780 , SAINT-GEORGES-DE-MONS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M. LAURENT BARLOT
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/02/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/03/1994
Siret
39467016000016
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
FARGES
63770 , LES ANCIZES COMPS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Riom ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 42 070.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 6 413.53 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).