Entreprise : GAEC DE L'AVENTURE - SIREN 394 637 078
Identité
Dénomination
GAEC DE L'AVENTURE
Sigle
G.A.E.C. DE L'AVENTURE
SIREN (siège)
394 637 078
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Début d’activité
01/02/1994
Date de fin de la personne morale
06/06/2093
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Elevage d'autres bovins et de buffles,Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
3 LD LA VAUCELLE 53700 VILLAINES-LA-JUHEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAUNAY DAMIEN
Nom d'usage
LAUNAY
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
Villaines-la-Juhel
Nom, Prénom(s)
PINGAULT ADELINE , AMELIE
Nom d'usage
PINGAULT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1989
Commune de résidence
Villaines-la-Juhel
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1994
Siret
39463707800020
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Elevage d'autres bovins et de buffles,Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
3 LD LA VAUCELLE
53700 , VILLAINES-LA-JUHEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1994
Siret
39463707800012
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Activité principale
Élevage d'autres bovins et de buffles
Adresse
LA VAUCELLE
53700 , VILLAINES-LA-JUHEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2299
Date d'ajout
02/05/2017
Description
Le capital variable devient fixe à compter du 31/01/2017 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/01/2017 : Partant : LAUNAY Pierrick, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).