Entreprise : LAUREST - SIREN 394 609 556
Identité
Dénomination
LAUREST
SIREN (siège)
394 609 556
Date d'immatriculation au RNE
17/06/2003
Date de fin de la personne morale
16/06/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
114 BD DE LA REPUBLIQUE 47000 AGEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELBARRE LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Agen
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/03/2003
Siret
39460955600045
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Activité principale
Débits de boissons
Adresse
114 BD DE LA REPUBLIQUE
47000 , AGEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/04/1994
Siret
39460955600011
Enseigne
MYRYS
Code APE
524F
Adresse
57 BD DE LA REPUBLIQUE
47000 , AGEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/03/1996
Siret
39460955600029
Code APE
524F
Adresse
1 A RUE DE DAUBAS
47550 , BOE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/06/1997
Siret
39460955600037
Code APE
553A
Adresse
3 AV DU MARECHAL LECLERC
82100 , CASTELSARRASIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1929
Date d'ajout
21/02/2020
Description
Radiation du RCS le 21/02/2020 avec effet au 21/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3769
Date d'ajout
09/07/2013
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 31/12/2012
Numéro d'observation
1177
Date d'ajout
04/03/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2009 : Partant : DELBARRE Marcel Eugène, Gérant(e) Nouveau : DELBARRE Laurent, Gérant(e) La vie économique du 25.02.09
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).