Entreprise : SCI DES 3 PONTS - SIREN 394 606 313
Identité
Dénomination
SCI DES 3 PONTS
SIREN (siège)
394 606 313
Date d'immatriculation au RNE
07/04/1994
Début d’activité
27/03/1994
Date de fin de la personne morale
06/04/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Gestion d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
72870.68 EUR
Adresse du siège
32 RUE PONTS 17700 SAINT-PIERRE-LA-NOUE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint Germain de Marencennes
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAHE MARIE , CLAUDE
Nom d'usage
MICHONNEAU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
SAINT-PIERRE-LA-NOUE
Nom, Prénom(s)
MICHONNEAU JULIE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1985
Commune de résidence
Puyravault
Nom, Prénom(s)
MICHONNEAU FRANCOIS , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1987
Commune de résidence
SAINT-PIERRE-LA-NOUE
Nom, Prénom(s)
MICHONNEAU JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
SAINT-PIERRE-LA-NOUE
Nom, Prénom(s)
MICHONNEAU ANNE , YVETTE , LUCIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1984
Commune de résidence
Paris 18
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/03/1994
Siret
39460631300010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion d'immeubles
Autres Activités
Gestion d'immeubles
Adresse
32 RUE PONTS
17700 , SAINT-PIERRE-LA-NOUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint Germain de Marencennes
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4997
Date d'ajout
11/07/2014
Description
Augmentation de capital à compter du 31/05/2014 Ancien : 65553,08 EUR Nouveau : 72870,68 EUR Modification relative aux associés à compter du 31/05/2014 : Nouveau : MICHONNEAU Anne, Yvette, Lucie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MICHONNEAU Julie, Marie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MICHONNEAU François, Jean, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Rochefort ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).