Entreprise : SARL D.E.AUTOS - SIREN 394 562 995
Identité
(Entreprise radiée le 15/09/2000)
Dénomination
SARL D.E.AUTOS
SIREN (siège)
394 562 995
Date d'immatriculation au RNE
10/04/1996
Fermeture de l'établissement - 39456299500024
- Date d'effet de la fermeture : 04/03/1999
Date de fin de la personne morale
09/04/2024
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 Francs français
Adresse du siège
30 RUE DE LA VARENNE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONTSERRAT PADRON
Nom d'usage
ELIAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
SAINT JEAN DE LUZ
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/03/1999
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1994
Siret
39456299500024
Code APE
501Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Négoce automobiles
Adresse
30 RUE 30 Rue DE LA VARENNE
94100 , SAINT MAUR DES FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18337
Date d'ajout
14/09/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 14/09/2000 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Bellanger Guy , nom du liquidateur : Me Guillemonat Jean-yves . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 14.09.00
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2194
Date d'ajout
06/01/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 04/01/2000 nommant m. Guy Bellanger juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
4057
Date d'ajout
05/03/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 04/03/1999 , la liquidation judiciaire sous le numéro 99j00217 , date de cessation des paiements le 25/09/1997 , désigne juge commissaire m Jean-pierre Rivoal , juge commissaire suppléant m. Jean pierre Lejeunes , liquidateur me Jean-yves Guillemonat 1 ave du général de gaulle 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
20499
Date d'ajout
10/04/1996
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).