Entreprise : SCI CANAL SAINT MARTIN - SIREN 394 535 132
Identité
(Entreprise radiée le 22/01/2019)
Dénomination
SCI CANAL SAINT MARTIN
SIREN (siège)
394 535 132
Date d'immatriculation au RNE
01/04/1994
Date de fin de la personne morale
31/03/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
LE CHENE POITOU 35520 MELESSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOUFFAIT CHANTAL , MARIE-MADELEINE
Nom d'usage
BONNIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Melesse
Nom, Prénom(s)
TOUFFAIT MARIE
Nom d'usage
LE BOUCHER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Melesse
Nom, Prénom(s)
BONNIN ANNE-LAURE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Melesse
Nom, Prénom(s)
BONNIN MARIE-EVE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
Melesse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/02/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/03/1994
Siret
39453513200010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier, acquisition de parts de sci (début : 30.03.1994)
Adresse
le Chène Poitou
35520 , Melesse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
74579
Date d'ajout
22/01/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 28/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
46910
Date d'ajout
20/02/2018
Description
Dissolution à compter du 05/02/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 05/05/2018 siège de la liquidation au siège social parution de la publicité légale dans Terra en date du 23/02/2018
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).