Entreprise : DE LACOUR - SIREN 394 519 490
Identité
(Entreprise radiée le 15/06/2020)
Dénomination
DE LACOUR
SIREN (siège)
394 519 490
Date d'immatriculation au RNE
01/04/1994
Fermeture de l'établissement - 39451949000012
- Date d'effet de la fermeture : 03/02/2020
Date de fin de la personne morale
31/03/2093
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE L ETOILE DU MATIN 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE APROLIS IV
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE LACOUR FRANCK , MARCEL , JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/02/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/02/1994
Siret
39451949000012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
prise de participations directe ou indirecte dans toutes sociétés qui investissent notamment dans le tourisme, parahotelle rie, restauration , acquisition , gestion, vente de tout bien meublé ou immeuble, droit mobilier ou immobilier
Adresse
3 RUE 3 rue de l Etoile du Matin Immeuble Aprolis iv
44600 , Saint-Nazaire - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE APROLIS IV
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
15/06/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 03-02-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : L'Hebdo de Sèvre et Maine DU : 23-04-2020, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
15/06/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 04-02-2020
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/09/1996
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 02/09/1996.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/04/1994
Description
Historique : - Suivant PV des délibérations de l'A GE du 18/4/94 TRANSFORMATION a/c du 01/04/94 en SO CIETE A RESPON SABILITE LIMITEE PLURI-PERSONNELLE (SARL) ancienne ment SOCIETE A RESPONSABILITE LIMI TEE A ASSOCIE UNIQUE (EURL)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).